ymddiriedolwyr Montessori St Nicholas Ltd
Rhif yr elusen: 313636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simren Anthea De Bourbel Priestley | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Saachi Jotwani | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Jeremy Edwin Clarke | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Philippe Anastase Busslinger | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Carole Stone CBE | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|||||
Catja Marion Thum | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Geeta Sidhu-Robb | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
Dr Sarah Thomas | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.