THE WYNDHAM DEEDES (ANGLO-ISRAEL ASSOCIATION TRUST FUND )

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Wyndham Deedes Trust Fund provides graduates from British universities with the opportunity to make an intensive study of some aspect, sociological, scientific, cultural, economic etc of life in Israel.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- Israel
Llywodraethu
- 19 Awst 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Baroness Ramsay of Cartvale | Cadeirydd | 19 March 2013 |
|
|||||||||||
Daniel Hochhauser | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|||||||||||
MARTIN GREEN | Ymddiriedolwr | 25 June 1998 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880 | £942 | £5.02k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04k | £758 | £3.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Tachwedd 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26TH SEPTEMBER 1958, AS AMENDED 22ND JUNE 1992
Gwrthrychau elusennol
THE INCOME SHALL BE APPLIED IN ESTABLISHING AND MAINTAINING A SCHOLARSHIP TO BE FROM TIME TO TIME AWARDED TO A GRADUATE OF A UNIVERSITY IN THE UNITED KINGDOM AND TO BE HELD AND ENJOYED BY SUCH GRADUATE WHO SHALL BE GIVEN SUCH SUM OF MONEY AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DEEM NECESSARY TO ENABLE SUCH PERSON TO VISIT THE STATE OF ISRAEL FOR THE PURPOSE OF STUDYING SOME SPECIAL ASPECT OF THE LIFE OF THAT COUNTRY AND WHEN POSSIBLE TO VISIT BRIEFLY THE NEIGHBOURING COUNTRIES FOR COMPARATIVE STUDIES, AND TO PAY FOR HIS MAINTENANCE THERE. THE AMOUNT SO GIVEN TO BE DECIDED BY THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Towers Road
PINNER
Middlesex
HA5 4SQ
- Ffôn:
- 02084289028
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window