ARMENIAN EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 313930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Giving grants for educational/cultural/students in the UK, Armenia and Iran.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £5,418
Cyfanswm gwariant: £8,351

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf
  • Armenia
  • Ffrainc
  • Iran

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • TRUST FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONGST ARMENIAN COMMUNITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joseph Oughourlian Cadeirydd 06 September 2015
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sarkis Mazmanian Ymddiriedolwr 01 February 2021
YESAI AND MARIA MAZMANIAN FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Nathalie Piranian Ymddiriedolwr 01 February 2021
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Arthur Artinian Ymddiriedolwr 18 December 2018
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ara Sarafian Ymddiriedolwr 18 December 2018
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Tro Manoukian Ymddiriedolwr 18 December 2018
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Camilio Azzouz Ymddiriedolwr 06 September 2015
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Arnaud Attamian Ymddiriedolwr 27 June 2013
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NOUSHIG YAKOUBIAN-SETRAKIAN Ymddiriedolwr
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION LONDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.08k £10.32k £10.79k £11.31k £5.42k
Cyfanswm gwariant £5.76k £5.58k £5.83k £6.59k £8.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14-17 Market Place
Kent House
London
W1W 8AJ
Ffôn:
020 7079 4723
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael