Hanes ariannol TALL SHIPS YOUTH TRUST
Rhif yr elusen: 314229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £2.15m | £1.35m | £1.30m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.15m | £1.94m | £1.31m | £1.53m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.82k | £33.66k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11m | £1.38m | £1.19m | £833.47k | £1.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.46k | £11.94k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.08m | £757.58k | £87.45k | £425.89k | £586.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.39k | £2.54k | £2.18k | £2.32k | £3.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £70.82k | £33.66k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £143.62k | £290.82k | £25.56k | £15.67k | £74.85k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £1.59m | £1.00m | £1.20m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £314.96k | £337.39k | £305.66k | £329.54k | £371.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.58k | £20.66k | £26.90k | £41.64k | £39.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £16.29k | £11.06k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.