Behcet's UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Object of the charity is to relieve the distress of persons suffering from Behcet's Disease by:- promoting the study of the cause and treatment of the disease and allied conditions; gathering and publishing information useful to sufferers and the general public; co-operating with the medical,allied professions and other societies with similar aims; providing financial assistance to suffers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Medi 1984: Cofrestrwyd
- BAHCET'S SYNDROME SOCIETY (Enw blaenorol)
- BEHCET'S SYNDROME SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Thornburn | Cadeirydd | 28 June 2017 |
|
|
||||
Neil Andrew Williams | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Fionnuala Marguerite McKINLEY | Ymddiriedolwr | 03 January 2020 |
|
|
||||
DR Catherine O'Hara | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Dr Mark Harpham Friston | Ymddiriedolwr | 30 July 2017 |
|
|
||||
Amanda Clare Moseley | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|||||
RACHAEL HUMPHREYS | Ymddiriedolwr | 27 September 2014 |
|
|
||||
Judith Mary Scott | Ymddiriedolwr | 22 March 2014 |
|
|||||
ALAN JOHN LANE | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.77k | £98.74k | £56.62k | £112.77k | £51.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.83k | £57.88k | £63.44k | £66.24k | £69.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH SEPTEMBER 1984 AS AMENDED ON 19 OCT 2018 AS AMENDED ON 19 OCT 2018 AS AMENDED ON 14 MAY 2019 AS AMENDED ON 08 FEB 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND MITIGATE THE DISTRESS OF PERSONS SUFFERING FROM BEHCETS DISEASE BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING: 1. TO PROMOTE THE STUDY OF THE CAUSE AND TREATMENT OF BEHCETS SYNDROME AND ALLIED CONDITIONS. 2. TO GATHER AND PUBLISH INFORMATION USEFUL TO SUFFERERS AND THE GENERAL PUBLIC TO CO-OPERATE WITH THE MEDICAL ALLIED PROFESSION AND ANY OTHER SOCIETIES OR BODIES HAVING A SIMILAR AIM TO PROVIDE FINANCIAL HELP WHERE NECESSARY AND PRATICABEL. 3. TO PROMOTE THE RELIEF OF POVERTY AMONG SUCH SUFFERERS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
124 CITY ROAD
LONDON
EC1V 2NX
- Ffôn:
- 0345 130 7328
- E-bost:
- info@behcetsuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window