THE DOROTHY PARKINSON MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAKES GRANTS TO YOUNG MUSICIANS IN THE FORM OF GIVING A PUBLIC RECITAL AT THE HARROGATE INTERNATIONAL FESTIVAL TO WIDEN THEIR EXPERIENCE AND TO BRING THEM BEFORE A WIDER AUDIENCE TO ENHANCE THEIR CAREERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Ebrill 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Fiona Armitage | Cadeirydd | 13 December 2022 |
|
|||||
Matthew Lee Osbourne | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Sharon Marie Canavar | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
EMILY KATHARINE SCROPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.66k | £10.66k | £724 | £1.61k | £1.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £696 | £696 | £382 | £374 | £4.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 11 Medi 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 04 Tachwedd 2022 | 430 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 10 Mawrth 2022 | 556 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20TH FEBRUARY 1985
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PUBLIC BENEFIT THE EDUCATION OF YOUNG BRITISH MUSICIANS IN THE SKILLS NECESSARY FOR PERFORMING IN PUBLIC MUSICAL WORKS OF HIGH ARTISTIC MERIT BY MAKING AWARDS. FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSES 2(A)-(F).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Harrogate International Festivals
32 Cheltenham Parade
HARROGATE
North Yorkshire
HG1 1DB
- Ffôn:
- 01423 562303
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window