ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY (MILTON KEYNES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Royal Scottish Country Dance Society (Milton Keynes) is dedicated to promoting Scottish country dance. We run classes for all abilities and social events for both members and the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 14 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM THEODORE WORT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Annemieke Saskia Dix | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Lynn Cooke | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Sheila Harris | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
Lynne Morris | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
JANICE JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH MARGARET AMELIA ROSS KELSALL-PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.96k | £395 | £1.96k | £3.65k | £4.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.16k | £782 | £1.84k | £3.91k | £4.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Chwefror 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH JANUARY 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE AREA OF MILTON KEYNES AND ITS NEIGHBOURHOOD, IN PARTICULAR BY:- (A) PRESERVING AND FURTHERING THE PRACTICEOF TRADITIONAL SCOTTISH COUNTRY DANCES. (B) PROVIDING OR ASSISTING IN PROVIDING INSTRUCTION IN THE DANCING OF SCOTTISH COUNTRY DANCES; (C) PROMOTING THE ENJOYMENT AND APPRECIATION OF SCOTTISH COUNTRY DANCING AND MUSIC BY ANY SUITABLE MEANS.
Maes buddion
MILTON KEYNES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 AINTREE CLOSE
BLETCHLEY
MILTON KEYNES
MK3 5LP
- Ffôn:
- 07877153259
- E-bost:
- jange@verybusy.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window