TOWER OF FAITH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The enhancement of the christian faith in the united kingdom and abroad. Outreach program to help Christians and people form all walks of life in the provision of aid and support for accommodation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ealing
Llywodraethu
- 21 Awst 1997: Cofrestrwyd
- TOWER OF FAITH CHAPEL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV ALFRED ANSONG BIMPONG | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOYCE ANSONG-BIMPONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Pastor ANDREW BIMPONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JOYCE BIMPONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.99k | £56.31k | £68.35k | £67.68k | £77.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.91k | £55.17k | £60.02k | £66.33k | £81.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 205 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 205 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 571 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 571 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 936 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 936 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1301 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1301 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1666 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1666 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 28TH JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AND TO SPREAD THE GOSPEL OF JESUS CHRIST AS REVEALED THROUGH THE HOLY SCRIPTURE BY ALL MEANS COMMUNICATIONS, WHETHER VISUAL, VERBAL AND WRITTEN. (2) TO OR FOR CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 Park Royal Road
London
NW10 7LN
- Ffôn:
- 02088380114
- E-bost:
- admin@toweroffaith.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window