Ymddiriedolwyr GREAT ELLINGHAM (ST JAMES) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1062603
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Ann Mitchell | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Chelsea Brokenshire | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Francesca Elliott | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Lorraine Ann Thompson | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Saunders | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Thomas John Fisk | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Alastair George Donald | Ymddiriedolwr | 29 February 2020 |
|
|
||||
Dennis Edwin Leech | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Suzanne Michelle Bisley | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Ian Bisley | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.