ANIMAL FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) To provide legal advice and assistance to members of the public and/or organisations who require such advice and assistance in connection with animal welfare and/or cruelty issues. 2) To investigate cases of alleged animal cruelty and to bring prosecutions in appropriate cases. 3) To assist individuals and organisation with foreign legal and legislative issues where those individuals or organis
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Medi 1997: Cofrestrwyd
- ANIMAL LEGAL AID AND RESCUE MISSION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westley Pearson | Cadeirydd | 15 March 2017 |
|
|
||||
Michael Thorpe | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 185 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 185 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 551 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 551 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 916 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 916 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 JUNE 1997 AS AMENDED BY DEED OF AMENDMENT 9 SEPTEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROVIDE LEGAL ADVICE AND ASSISTANCE TO MEMBERS OF THE PUBLIC AND/OR ORGANISATIONS WHO REQUIRE SUCH ADVICE AND ASSISTANCE IN CONNECTION WITH ANIMAL WELFARE AND/OR CRUELTY ISSUES 2) TO INVESTIGATE CASES OF ALLEGED ANIMAL CRUELTY AND TO BRING PROSECUTIONS IN APPROPRIATE CASES 3) TO ASSIST INDIVIDUALS AND ORGANISATION WITH FOREIGN LEGAL AND LEGISLATIVE ISSUES WHERE THOSE INDIVIDUALS OR ORGANISATIONS ARE ENDEAVOURING TO RESCUE ANIMALS FROM CRUELTY OR TO RESCUE AND PROTECT BY LAWFUL MEANS INDIVIDUAL ANIMALS OR SPECIES WITHIN THEIR COUNTRY OF DOMICILE 4) TO PROVIDE EDUCATION WHERE APPROPRIATE BOTH IN THIS COUNTRY AND ABROAD UPON ANIMAL WELFARE ISSUES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Animal Friends Insurance Services L
Ltd
1 The Crescent
Sun Rise Way, Amesbury
SALISBURY
SP4 7QA
- Ffôn:
- 03445570300
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.