ymddiriedolwyr ST HILD COLLEGE
Rhif yr elusen: 1067982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Rev'd Nicholas Alan Chamberlain | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||||
Rev'd Canon Dr Hugh William Fawcett Jones | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||||
Rev'd Canon Dr Sarah Catherine Lawrence | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||||
Edward Short | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||||
Dr Daniel Mark McGinnis | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Timothy John Fletcher | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||||
Rev'd Dr Ian MacDonald McIntosh | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|||||||
Rev'd Dr Mark Richard Vasey-Saunders | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Right Rev'd Dr John Bromilow Thomson | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||||
William Huw Thomas | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||||
Right Rev'd Mark Crispin Rake Sowerby | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Rev Elizabeth Louise Woolf | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|||||||
Rev MARK CLAY | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||||
Rev GRAHAM ENSOR | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|||||||
Revd Canon Andrew Norman | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|||||||
VEN DR ANDREW JOHN JOLLEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||||
Canon Linda Ali | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.