THE ANGEL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal manner in which the Angel Foundation achieves its objects is through the worldwide TV ministry of God TV. The ministry's web site, www.god.tv, displays the vision and mission statement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,850,491
Roddion a chymynroddion | £2.63m | |
Weithgareddau elusennol | £205.42k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £4.14k | |
Arall | £6.97k |
Cyfanswm gwariant:
£2,566,409
Codi arian | £292 | |
Weithgareddau elusennol | £2.57m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £292 | |
Gwariant elusennol | £2.57m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £284.08k |
Pobl

27 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Denmarc
- Gogledd Iwerddon
- India
- Norwy
- Sbaen
- Sweden
- Y Ffindir
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
- CHRISTIAN MEDIA FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL VINCENT LE DRUILLENEC | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||||||
Rafael Simpson | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
||||||||
Ward Simpson | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
||||||||
Christopher John Cole | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.83m | £3.38m | £3.44m | £3.16m | £2.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.10m | £5.22m | £2.63m | £2.62m | £2.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.38m | £3.08m | £3.05m | £2.76m | £2.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £449.80k | £289.30k | £347.46k | £386.35k | £205.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £920 | £12.92k | £34.07k | £14.55k | £4.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £35 | £10.48k | £2.68k | £6.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.29k | £500 | £23.50k | £8.73k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.10m | £3.12m | £2.63m | £2.59m | £2.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £24.52k | £292 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £102.37k | £278.39k | £26.06k | £24.35k | £25.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.00k | £77.49k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.10m | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £677.87k | £41.53k | £55.36k | £87.60k | £70.97k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £2 | £2 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £853.84k | £1.01m | £683.77k | £637.34k | £367.08k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.11m | £2.48m | £1.36m | £806.04k | £235.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 JULY 1999 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTIONS DATED 3 DECEMBER 1999, 17 JULY 2002 AND 29 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS AS SET OUT IN ARTICLE 4 HEREOF, IN THE AREA OF BENEFIT; (B) THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP, AGE OR SICKNESS IN THE AREA OF BENEFIT; (C) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES IN THE AREA OF BENEFIT BY THE ESTABLISHMENT OF SCHOOLS AND COLLEGES, INCLUDING, BUT WITHOUT RESTRICTING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, ESTABLISHMENTS FOR THE EDUCATION AND EQUIPPING OF PERSONS IN CHRISTIAN LEADERSHIP, MISSION AND MINISTRY; (D) TO MAKE GIFTS IN CASH OR IN KIND FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE COMPANY SHALL IN ITS ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE COMPANY SHALL IN ITS ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Angel Foundation
Office 23 BLOCK
MELVILLE
Royal William Yard
PLYMOUTH
PL1 3RP
- Ffôn:
- 0330 100 8989
- E-bost:
- info@god.tv
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window