ymddiriedolwyr SOUTH LANE MEADOW TRUST
Rhif yr elusen: 1067419
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Coffre | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Peter Stephen Hurst | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Rosemary Ann Clarke | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Robert Ian Wheeler | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
STEPHEN D'ESTE HOARE | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
DAVID JOHN CHARLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROLAND HOWES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA MIZEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.