HEREFORDSHIRE ORNITHOLOGICAL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Garden birdwatch and monthly censuses at major sites. 2) Indoor meetings with expert speakers and illustrated talks. 3) Field meetings visiting Herefordshire's best birding sites & further a field with expert leaders. 4) Publish 'HOC News' quarterly & Annual bird report. 5) Run website with latest news, sightings & pictures. 6) Undertake surveys and encourage members to report all sightings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 13 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
- HOC (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Greenwood | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|||||
Selena Jane Chambers | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Steven Peter Coney | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Michael Robinson | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Dennis Longmore | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
John Richard Pullen | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Richard Alan Jones | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Susanna Grunsell | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Terry Downes | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Michael Eric Bound | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
VIVIEN QUINN | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Mervyn Hugh Davies | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
||||
Dr Michael Colquhoun | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.89k | £5.14k | £56.42k | £5.55k | £5.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.93k | £5.50k | £10.03k | £5.63k | £10.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 24 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/03/1998 AS AMENDED ON 02/03/1999 AS AMENDED ON 12/03/2002 AS AMENDED ON 13/03/2003 AS AMENDED ON 13/03/2008 AS AMENDED ON 12/03/2009 AS AMENDED ON 10/03/2011 AS AMENDED ON 08/03/2012 as amended on 14 Mar 2019 as amended on 10 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE STUDY OF WILD BIRDS, THEIR HABITATS AND THEIR CONSERVATION IN THE COUNTY OF HEREFORDSHIRE. 2) TO PROMOTE RESEARCH IN SUCH ASPECTS AND TO PUBLICISE THE USEFUL RESULTS THEREOF FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
COUNTY OF HEREFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 Bodenham Road
HEREFORD
HR1 2TS
- Ffôn:
- 07852 834869
- E-bost:
- treasurer@herefordshirebirds.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window