PLYMOUTH YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION - YMCA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Through targeted health and well being activities, accommodation, training and education, family work and support and advice services we actively look for opportunities to make a transformable impact on young peoples lives. In so doing we will provide safe environments that inspire and nurture body, mind and spirit and enable young people to play an active role in their communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,628,774
Roddion a chymynroddion | £63.17k | |
Weithgareddau elusennol | £1.52m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.25k | |
Arall | £42.51k |
Cyfanswm gwariant:
£1,664,932
Codi arian | £16.72k | |
Weithgareddau elusennol | £1.65m | |
Arall | £0 |
-£76 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £456,259 o 1 gontract(au) llywodraeth a £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £16.72k | |
Gwariant elusennol | £1.65m |
Pobl

51 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- YMCA (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vic Hibbert | Cadeirydd | 05 December 2022 |
|
|
||||
William John Bale | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
John Barton Coates | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Astra Bassett | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
David Tytherleigh | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Dean Anthony Bennett | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Rev Lawrence Braschi | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Jeremy Robert Sleet | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
ANNETTE MARIE STONE | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
HELEN MARY HART | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Jo Greenwood | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Arash Dinari | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
GRAEME CHARLES CATLING | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.42m | £1.64m | £2.45m | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.30m | £1.58m | £1.69m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £180.59k | £169.80k | £282.96k | £285.87k | £456.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.43k | £63.49k | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £71.41k | £545.76k | £493.40k | £1.09m | £63.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £936 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.34m | £876.36k | £1.15m | £1.36m | £1.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £234 | £209 | £224 | £272 | £1.25k | |
|
Incwm - Arall | £11.44k | £0 | £4.00k | £0 | £42.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £921.92k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.29m | £1.56m | £1.67m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.58k | £10.80k | £21.44k | £16.24k | £16.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £56.37k | £20.57k | £30.52k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.83k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.18m | £2.10m | £2.89m | £3.06m | £2.99m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £4.15k | £4.08k | |
|
Cyfanswm asedau | £122.83k | £680.23k | £82.94k | £76.32k | £168.44k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£129.79k | £0 | -£60.87k | -£155.07k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £548.51k | £1.03m | £1.17m | £414.82k | £627.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CERTIFICATE OF INCORPORATION GIVEN 28 AUGUST 1997 ARTICLES OF ASSOCIATION AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 JULY 2010. ARTICLES OF ASSOCIATION
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PERSONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. TO PROVIDE RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR PERSONS OF ALL AGES WHO ARE CONDITIONS OF NEED, AND TO PROVIDE FOR THEIR RELIEF. TO LEAD YOUNG PEOPLE TO THE LORD JESUS CHRIST AND TO FULLNESS OF LIFE.
Maes buddion
PLYMOUTH
Elusennau cysylltiedig
- 10 Rhagfyr 1998 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ymca
Honicknowle Lane
PLYMOUTH
PL5 3NG
- Ffôn:
- 01752201915
- E-bost:
- enquiries@ymcaplymouth.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window