THE ALBIN-DYER BERMONDSEY AND ROTHERHITHE FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1067137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal object of the Charity is to relieve poverty and to advance such other charitable purposes as the Trustees shall from time to time decide in Bermondsey and Rotherhithe.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023

Cyfanswm incwm: £3,312
Cyfanswm gwariant: £501

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JONATHAN PAUL DYER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SIMON GEORGE DYER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.40k £3.20k £3.51k £3.02k £3.31k
Cyfanswm gwariant £2.46k £1.75k £845 £2.15k £501
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 19 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2022 12 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2021 01 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 12 Hydref 2021 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2019 11 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
F A ALBIN & SONS LTD
52 CULLING ROAD
LONDON
SE16 2TN
Ffôn:
02072376366
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael