LIFE EDUCATION CENTRES BROMLEY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our educators visit primary schools. Each class is visited with their teacher present. The Life Space, if used, is equipped with Audio/Visual materials and interactive resources. Our Educators present a different programme of Health, Well being and Drug Prevention to each age group. The teaching fulfils the government strategy for Drug and Health Education as defined in PSHE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bexley
- Bromley
- Caint
- Lewisham
- Surrey
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1997: Cofrestrwyd
- LIFE EDUCATION CENTRES BROMLEY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSAMUND JANET SKINNER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elizabeth Bromfield | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Frances Edna McGarry | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Carole Whitehouse | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
TONY JACK CATHERALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT STEWART MCGLASHAM BAIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.19k | £55.22k | £67.81k | £68.48k | £63.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.05k | £50.33k | £56.57k | £58.86k | £76.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14TH NOVEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE PARTICULARLY IN RESPECT OF THE DANGERS OF DRUGS AND ADDICTIVE MATERIALS AND SUBSTANCES PRIMARILY BY VIDEOS AND OTHER FORMS OF AUDIO VISUAL MATERIAL AND PUBLICATIONS AND BY USING ANY OTHER MEANS OF DISSEMINATION AND COMMUNICATION OF EDUCATIONAL MATERIAL AND INFORMATION; (2) TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE PUBLIC WITH SPECIAL REFERENCE TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE; (3) TO PROVIDE RELIEF AND REHABILITATION FOR THE PUBLIC WITH SPECIAL REFERENCE TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AFFECTED OR SUFFERING FROM ILLNESS, DISEASES OR SICKNESS WITH PARTICULAR REGARD TO CONDITIONS CONSEQUENT UPON DRUG AND ALCOHOL ABUSE AND SIMILAR SOCIAL PROBLEMS IN ALL CASES IN THE AREA OF THE LONDON BOROUGH OF BROMLEY.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF BROMLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 DARRICK WOOD ROAD
ORPINGTON
BR6 8AW
- Ffôn:
- 01689 826837
- E-bost:
- baird1@virginmedia.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window