CHURCH OF GOD (SEVENTH DAY) WEST HENDON LIMITED

Rhif yr elusen: 1068510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (123 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the Christian Faith through the Teachings of the Church of God (7th Day). We are actively promoting our Faith through Christian services each week and special events through the year. We support, organise and facilitate community activities and projects for children, young people and senior citizens.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £49,585
Cyfanswm gwariant: £45,874

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Brent

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • HARLESDEN CHURCH OF GOD (7TH DAY) (Enw gwaith)
  • HARLESDEN COG7 (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
OSCAR KEN JOHNSON Cadeirydd
MICAH CHRISTIAN MINISTRIES
Derbyniwyd: Ar amser
Eisha Campbell Ymddiriedolwr 05 October 2019
Dim ar gofnod
Richard Sherwood Ymddiriedolwr 15 December 2017
Dim ar gofnod
Elizabeth Douglas Ymddiriedolwr 16 November 2014
Dim ar gofnod
Alicia Duncanson Ymddiriedolwr 16 October 2014
Dim ar gofnod
Anthony Adholla Ymddiriedolwr 01 January 2014
Dim ar gofnod
Horace Gardner Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £63.19k £46.92k £37.06k £28.87k £49.59k
Cyfanswm gwariant £57.14k £49.16k £43.32k £41.73k £45.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 01 Hydref 2024 123 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 01 Hydref 2024 123 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 11 Rhagfyr 2023 194 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 11 Rhagfyr 2023 194 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 14 Chwefror 2023 259 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 14 Chwefror 2023 259 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 20 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 20 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 30 Tachwedd 2020 183 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 30 Tachwedd 2020 183 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
84A COOMBE ROAD
CROYDON
CR0 5RA
Ffôn:
07985130259