MAOZ UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote knowledge and understanding of the bible by provision of literature and by teaching. We provide funds to relieve persons who are in conditions of need or hardship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- India
- Ireland
- Israel
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lineen | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Helen Lineen | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Aileen Ren Ningrui Hobbs | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Neil John Hobbs | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
David Hoffbrand | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Kobi Ferguson | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Brian George Greenaway | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|||||
PHILIP JEREMY HERKLOTS | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £244.31k | £336.32k | £391.37k | £293.60k | £397.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.67k | £301.05k | £384.81k | £316.77k | £349.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Tachwedd 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Tachwedd 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 9TH DECEMBER 1997, AS AMENDED BY SUPPLEMENTARY DECLARATION OF TRUST DATED 19TH JANUARY 1999 AND SUPPLEMENTARY DECLARATION OF TRUST DATED 24TH MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE GOSPEL OF YESHUA (JESUS) THE MESSIAH PRIMARILY AMONG JEWS BUT ALSO AMONG GENTILES IN THE UNITED KINGDOM, EUROPE, ISRAEL AND ELSEWHERE BY (1) PROMOTING THE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE BIBLE BY TEACHING, PREACHING AND THE PROVISION OF LITERATURE (11) PROVIDING SERVICES FOR THE WORSHIP OF GOD (THE FATHER CREATOR OF THE UNIVERSE, HIS SON YESHUA (JESUS) THE MESSIAH AND THE HOLY SPIRIT) AND THE CELEBRATION OF THE BIBLICAL FESTIVALS AND FEASTS (111) PROMOTING THE KNOWLEDGE AMONGST CHRISTIANS OF THE TEACHING OF THE BIBLE CONCERNING THE PLACE OF THE JEWISH PEOPLE IN THE PURPOSES OF GOD.
Maes buddion
UNITED KINGDOM, EUROPE, ISRAEL AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Maoz Uk
6 Station Court
Station Approach
Borough Green
SEVENOAKS
Kent
- Ffôn:
- 01732 886441
- E-bost:
- maozuk@maozisrael.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window