MERTHYR TYDFIL SETTLEMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grant making trust
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Merthyr Tudful
Llywodraethu
- 13 Awst 1998: Cofrestrwyd
- MERTHYR TYDFIL COMMUNITY TRUST (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Eddy | Cadeirydd | 08 December 2014 |
|
|
||||
Emily Whiteman-Cranston | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Carol Frances Hindley | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Suzanne Elizabeth Davies | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Anthony Thomas JP | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
Ian George DAVY | Ymddiriedolwr | 28 June 1994 |
|
|
||||
CHRISTINE MEREDITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERNARD GEORGE MORRISSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £604 | £998 | £1.71k | £1.63k | £977 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.18k | £200 | £0 | £3.46k | £322 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 JUNE 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT OR ASSIST SUCH CHARITABLE ORGANISATIONS AND ACTIVITIES IN THE COUNTY BOROUGH OF MERTHYR TYDFIL, AND IN PARTICULAR, THE ADVANCEMENT OD EDUCATION, THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS, OR OTHER CHARITABLE PURPOSES OF BENEFIT TO THE COMMUNITY, AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE.
Maes buddion
MERTHYR TYDFIL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Glan Yr Ely
Ynysmaerdy
Pontyclun
Rhondda Cynon Taff
CF72 8LJ
- Ffôn:
- 07966698017
- E-bost:
- ian.davy@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window