Hanes ariannol STRATFORD-UPON-AVON SCHOOL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1068362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.50k £3.77k £3.52k £2.91k £3.73k
Cyfanswm gwariant £5.32k £3.94k £3.80k £7.57k £3.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A