RELATE LINCOLNSHIRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relate works to enhance the quality of couple, parental & family relationships. To limit the damage which commonly accompanies failing relationships, separation & divorce & increase the prospect of subsequent relationships succeeding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Cyfanswm incwm:
£540,345
Roddion a chymynroddion | £433.66k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £84.01k | |
Buddsoddiadau | £27 | |
Arall | £22.66k |
Cyfanswm gwariant:
£550,578
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £173.37k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £377.21k | |
Gwariant elusennol | £173.37k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 03 Medi 1998: Cofrestrwyd
- 17 Medi 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- RELATE IN LINCOLNSHIRE (Enw blaenorol)
- RELATE LINCOLN GRANTHAM & DISTRICT MARRIAGE GUIDANCE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £366.69k | £576.72k | £555.71k | £639.09k | £540.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £333.85k | £526.29k | £619.07k | £692.59k | £550.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £420.10k | £410.49k | £513.45k | £433.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £156.50k | £145.03k | £125.54k | £84.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £121 | £197 | £94 | £27 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £22.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £32.65k | £181.92k | £205.74k | £173.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £22.01k | £8.30k | £7.19k | £8.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £142.00k | £115.28k | £99.37k | £40.59k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £187.22k | £130.76k | £74.37k | £78.96k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £115.61k | £95.79k | £77.00k | £33.04k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MARCH 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 10 AUGUST 1998, 30 NOVEMBER 2005 AND 26 NOVEMBER 2008, AND CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 21 MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
4.(A) THE OBJECTS OF THE CENTRE ARE: 4.1 TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL, SEXUAL AND SPIRITUAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FROM COMMITTED RELATIONSHIPS; 4.2 TO SEEK TO ENHANCE, THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, OF ADULTS AND CHILDREN BY: 4.2.1 INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE, AND FAMILY LIFE; AND 4.2.2 WORKING TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAKDOWN OF SUCH RELATIONSHIPS; 4.3 TO PROVIDE COUNSELLING, ADVICE, EDUCATION, GUIDANCE AND RELIEF TO ADULTS AND/OR CHILDREN IN RELATION TO ANY ASPECT OF CONTEMPORARY LIFE OR WORK WHICH: = 4.3.1 MAY PREJUDICE THEIR PHYSICAL OR MENTAL WELL BEING; OR 4.3.2 INFLUENCE, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, THEIR PRESENT OR FUTURE FAMILY OR COUPLE RELATIONSHIP; 4.4 TO ADVANCE CITIZENSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT; 4.5 TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; AND 4.6 TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL OF THE ABOVE OBJECTS AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window