THE KINGS ROYAL HUSSARS MUSEUM IN WINCHESTER TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Objects of the Charity: To educate the public and members of The Regiment in the history and military accomplishments of the former Regiments. To promote military efficiency and encourage recruitment by public exhibition of the Collections in a Museum or as the Trustees may from time to time decide. To conserve, restore, repair, re-construct and preserve articles in the Collections.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 272107 THE MUSEUM OF THE KING'S ROYAL HUSSARS IN LANCASHI...
- 21 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 272107 THE MUSEUM OF THE KING'S ROYAL HUSSARS IN LANCASHI...
- 22 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1190086 THE KING'S ROYAL HUSSARS MUSEUM CIO
- 18 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- 22 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
- HORSEPOWER (Enw gwaith)
- CABOT LEARNING FEDERATION (Enw blaenorol)
- THE KINGS ROYAL HUSSARS MUSEUM IN WINCHESTER TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.83k | £28.28k | £42.39k | £38.09k | £36.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.75k | £24.24k | £40.49k | £38.69k | £32.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 21 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 21 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 26 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 26 Medi 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11 NOVEMBER 1998, AS AMENDED BY RESOLUTION 16 OCTOBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE REGIMENT IN THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THE FORMER REGIMENTS AND TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AND ENCOURAGE RECRUITMENT BY PUBLIC EXHIBITION OF THE COLLECTIONS IN A MUSEUM OR MUSEUMS OR SUCH OTHER PLACES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE, AND TO CONSERVE, RESTORE, REPAIR, RE-CONSTRUCT AND PRESERVE ARTICLES IN THE COLLECTIONS.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window