ECO LEARNING LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ADULT EDUCATION AFTER SCHOOL SERVICES DEAF WORK COMMUNICATOR/TRANSLATING
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bexley
- Lewisham
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- NDTP (Enw gwaith)
- NDTP NORTH DOWNHAM TRAINING PROJECT (Enw gwaith)
- NORTH DOWNHAM TRAINING PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren Taylor | Cadeirydd | 04 January 2016 |
|
|||||
Oladele Adesanya Komolafe | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Peter Charles Haynes | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.94k | £43.04k | £84.96k | £19.15k | £12.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.47k | £31.05k | £18.84k | £62.16k | £14.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.26k | £74.62k | £19.15k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/10/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/07/1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/04/2013 as amended on 05 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
The Objects for which the Company is established are: 3.1 To promote social inclusion for the public benefit by preventing people from becoming socially excluded, relieving the needs of those people who are socially excluded and assisting them to integrate into society, primarily but not exclusively through the provision of 3.1.1 training, information and guidance to enable individuals to improve their skill set and find better employment opportunities; 3.1.2 education about the use of technology and access to such technology; 3.1.3 resources and support to community groups who tackle social exclusion; 3.1.4 access for the public to properly managed libraries; 3.1.5 advocacy and consultancy; For the purpose of this clause “socially excluded” means being excluded from society or parts of society as a result of one or more of the following factors: unemployment, financial hardship, youth or old age, ill health (physical or mental), substance abuse or dependency including alcohol and drugs, discrimination on the grounds of sex, race, disability, ethnic origin, religion, belief, creed, sexual orientation or gender reassignment, poor educational or skills attainment, relationship or family breakdown, poor housing (that is housing that does not meet basic habitable standards), crime (either as a victim of crime or as an offender rehabilitating into society). 3.2 The relief of unemployment for the benefit of the public in such ways as may be thought fit, including assistance to find employment. 3.3 The promotion and improvement of the efficiency and effectiveness of charities and the voluntary sector through the provision of capacity and capability building activities, advice, resources and general support.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Slade Green & Howbury Community Centre & Library
Chrome Road
ERITH
Kent
DA8 2EL
- Ffôn:
- 02032874866
- E-bost:
- finance@ecocom.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window