Hanes ariannol TRANSFORMING LIVES FOR GOOD (TLG) LTD
Rhif yr elusen: 1074114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.29m | £6.03m | £4.58m | £4.75m | £3.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.85m | £5.18m | £5.02m | £4.96m | £3.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.84m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £798.87k | £40.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.55m | £3.26m | £1.84m | £2.34m | £1.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £1.96m | £1.79m | £1.44m | £442.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £767.72k | £819.50k | £943.62k | £964.73k | £1.19m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £10.94k | £4.60k | £707 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.69m | £4.12m | £3.73m | £3.53m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.16m | £312.57k | £383.16k | £1.43m | £390.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.65k | £25.71k | £4.02k | £41.38k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £487.52k | £46.75k | £21.54k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £750.52k | £0 | £0 | £992.47k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £738.47k | £905.99k | £0 | £1.23m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.