Hanes ariannol South Warwickshire and Worcestershire Mind Ltd
Rhif yr elusen: 1073391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.22k | £944.51k | £1.58m | £1.81m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £614.09k | £857.31k | £1.07m | £1.36m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £529.06k | £640.00k | £931.15k | £1.23m | £1.38m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.00k | £26.22k | N/A | £51.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.76k | £178.10k | £77.96k | £105.51k | £74.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £561.43k | £766.36k | £1.50m | £1.70m | £1.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30 | £450 | £0 | £3.44k | £14.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £80.00k | £22.86k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £613.95k | £703.34k | £945.59k | £1.31m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £140 | £0 | £0 | £51.94k | £50.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.31k | £12.13k | £19.42k | £12.72k | £9.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £153.97k | £126.84k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.