ST PATRICK'S FOUNDATION (SOUTHAMPTON)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assists with the maintenance, refurbishment and restoration of Christian church buildings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- 14 Chwefror 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £561 | £709 | £697 | £93 | £16 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £15 | £730 | £3.05k | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 27 Medi 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 14 Ebrill 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 30 Medi 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 13 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 9TH SEPTEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 NOVEMBER 1998 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION DATED 15TH NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE RESTORATION, REFURBISHMENT, REPAIR, MAINTENANCE AND GENERAL UPKEEP OF CHRISTIAN CHURCH BUILDINGS TOGETHER WITH ANCILLARY BUILDINGS INCLUDING SCHOOLS, HALLS, AND DWELLINGS LOCATED WITHIN THE ROMAN CATHOLIC DEANERY OF SOUTHAMPTON. ANY OTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
IN PRACTICE SOUTHAMPTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window