THE NCHIMA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grant making in Malawi for secondary school bursaries, for medical and nursing training and for tertiary education for students pursuing non medical courses and can offer financial support to any cause that will benefit the poor of Malawi.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Malawi
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alastair Scarborough | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Matthew Scarborough | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
||||
SHARIFIN GARDINER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.37k | £52.51k | £31.86k | £56.79k | £48.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.55k | £77.37k | £77.37k | £90.85k | £120.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 79 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 79 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 11 Mawrth 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 12 Mawrth 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 18 Ebrill 2021 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 18 Ebrill 2021 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19TH OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
NAMELY SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES IN MALAWI AND/OR THE UNITED KINGDOM (TOGETHER "THE AREA OF BENEFIT") AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME AT THEIR DISCRETION DECIDE
Maes buddion
MALAWI AND/OR THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Laundry
Church Lane
Dogmersfield
HOOK
RG27 8SZ
- Ffôn:
- 07768356579
- E-bost:
- adminuk@nchimatrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window