ymddiriedolwyr OLD ROYAL NAVAL COLLEGE CHAPEL FUND
Rhif yr elusen: 1073436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR NICOLAS BEVAN | Cadeirydd | 07 July 2005 |
|
|
||||
Eluned Catherine Steer | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Giles Rupert George Segal | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Rev Robert Benjamin Tobin | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Howard Anthony Jones | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Robert John Henderson | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.