THE FRIENDS OF ST BASIL TOLLER FRATRUM DORSET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of Christian religion by the restoration, preservation, repair maintenance and improvement of the Parish Church of St. Basil, Toller Fratrum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER SIMPSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Simon Richard Simpson | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Charles John Yeates | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
ADRIAN COOPER | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
DIANE CECILE SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT YEATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANE MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58k | £582 | £0 | £1.26k | £1.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03k | £250 | £894 | £1.02k | £1.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Mehefin 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mehefin 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 MARCH 1999
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN RELIGION BY THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE PARISH CHURCH OF ST BASIL, TOLLER FRATRUM
Maes buddion
TOLLER FRATRUM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD RECTORY
TOLLER FRATRUM
DORCHESTER
DT2 0EW
- Ffôn:
- 01300320154
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window