Hanes ariannol Edible culture operative

Rhif yr elusen: 1076110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (176 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £11.77k £17.17k £6.28k £37.59k
Cyfanswm gwariant £0 £6.78k £11.83k £6.50k £37.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.50k