Hanes ariannol TELECOMMUNICATIONS EASTERN EUROPEAN CHALLENGE

Rhif yr elusen: 1074765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 13/11/2019 13/11/2020 13/11/2021 13/11/2022 13/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £39.03k £34.23k £38.37k £116.68k £58.18k
Cyfanswm gwariant £24.69k £24.13k £44.11k £126.65k £78.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A