Ymddiriedolwyr CORNILO GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GABRIELLE ANNE WATERS Cadeirydd 18 June 2012
CORNILO GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Cofrestrwyd yn ddiweddar
David Alexander Lingard Ymddiriedolwr 11 February 2025
CORNILO GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Amit Abhyankar Ymddiriedolwr 11 February 2025
CORNILO GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Denise Boorman Ymddiriedolwr 17 July 2019
CORNILO GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ROBERT RIDDELL Ymddiriedolwr 01 August 2018
CORNILO GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JAYNE GILL Ymddiriedolwr 01 January 2014
CORNILO GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MARINA AUNGER Ymddiriedolwr
CORNILO GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Cofrestrwyd yn ddiweddar