WEETING 21

Rhif yr elusen: 1078644
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Services for chldren and older people

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008

Cyfanswm incwm: £98,250
Cyfanswm gwariant: £115,538

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Rhagfyr 1999: Cofrestrwyd
  • 24 Tachwedd 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £178.71k £182.26k £256.58k £271.72k £98.25k
Cyfanswm gwariant £152.24k £176.68k £240.24k £203.46k £115.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2009 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2009 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2008 22 Mawrth 2009 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2008 29 Ionawr 2009 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2007 16 Rhagfyr 2008 320 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2007 30 Mehefin 2008 151 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2006 27 Mawrth 2007 55 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2006 19 Rhagfyr 2006 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2005 14 Chwefror 2006 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2005 14 Chwefror 2006 14 diwrnod yn hwyr