PATHWAYS TO HEALTH
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a community health project offering an affordable ear acupuncture service for people living in Brighton & Hove and surrounding area who have or are affected by substance dependency, mental health issues and hepatitis/HIV infection. Central to our service delivery is our 'Volunteer programme', offering work experience and training for up to 18 individuals every year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 24 Awst 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Thomas McNamara | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Keith Iordache | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Joani Marks | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
Cori Quinell | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.32k | £59.88k | £48.01k | £58.01k | £68.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.70k | £57.60k | £49.14k | £59.53k | £68.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 12 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 12 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 FEBRUARY 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1 AUGUST 2000.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND IN PARTICULAR THAT CAUSED BY SUBSTANCE MISUSE, MENTAL HEALTH PROBLEMS, HEPATITIS C, HIV AND AIDS BY THE PROVISION OF LOW-COST ACUPUNCTURE AND SHIATSU MASSAGE AS COMPLEMENTARY THERAPIES TO ORTHODOX MEDICAL CARE AND TREATMENT. TO ADVANCE EDUCATION ABOUT COMPLEMENTARY THERAPIES FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE SHOREHAM, AND DISTRICTS OF BRIGHTON, HOVE, AND WORTHING.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
Pathways to Health
Community Base
113 Queens Road
BRIGHTON
BN1 3XG
- Ffôn:
- 01273234766
- E-bost:
- info@pathwaystohealth.org.uk
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window