FOREST ROW SPORTS GROUND ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1076797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity manages the Forest Row Memorial Pavilion and sports ground for the benefit of the sports clubs, visiting clubs, other users of the recreation ground and the local community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £26,869
Cyfanswm gwariant: £25,434

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jeff Horner Cadeirydd 29 May 2015
Dim ar gofnod
Ranith De Silva Ymddiriedolwr 10 November 2024
FOREST ROW SPORTS GROUND ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
alex waters Ymddiriedolwr 06 September 2023
Dim ar gofnod
rob freeman Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
paul kane Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
mark jackson Ymddiriedolwr 31 May 2021
FOREST ROW SPORTS GROUND ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Kate Bryant Ymddiriedolwr 31 May 2021
Dim ar gofnod
neil divall Ymddiriedolwr 01 April 2020
Dim ar gofnod
Ronald Harold Holah Ymddiriedolwr 06 November 2017
FOREST ROW SPORTS GROUND ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Adam McIntyre Ymddiriedolwr 27 February 2017
FOREST ROW SPORTS GROUND ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JANE ELIZABETH WOGAN Ymddiriedolwr 19 May 2013
FOREST ROW SPORTS GROUND ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
GWEN PRITCHITT Ymddiriedolwr 29 May 2011
Dim ar gofnod
ROBIN NEIL DIVALL Ymddiriedolwr 12 March 1998
FOREST ROW SPORTS GROUND ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mike Humphries Ymddiriedolwr 12 March 1998
Dim ar gofnod
BRETT DAVID WILLIAMS Ymddiriedolwr
FOREST ROW SPORTS GROUND ASSOCIATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.06k £21.17k £19.69k £25.99k £26.87k
Cyfanswm gwariant £18.24k £8.60k £14.04k £24.36k £25.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k £19.91k £2.50k £2.50k £2.50k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 24 Chwefror 2025 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 24 Chwefror 2025 24 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Awst 2024 211 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Awst 2024 211 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Chwefror 2023 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Chwefror 2021 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Allens Close
Ashurst Wood
EAST GRINSTEAD
RH19 3QU
Ffôn:
01342 826861
Gwefan:

forestrowsport.com