Hanes ariannol NORTH WEST AIR AMBULANCE
Rhif yr elusen: 1075641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.47m | £12.02m | £10.42m | £11.24m | £14.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.03m | £9.89m | £9.42m | £11.61m | £12.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £455.73k | £66.09k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.85m | £5.07m | £4.45m | £4.06m | £6.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.59m | £6.91m | £5.96m | £7.17m | £7.98m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.01k | £36.35k | £8.78k | £2.55k | £92.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.85m | £2.88m | £1.90m | £2.01m | £3.56m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.82m | £6.17m | £6.20m | £6.88m | £7.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.21m | £3.72m | £3.22m | £4.73m | £4.99m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.92k | £40.88k | £36.81k | £24.84k | £23.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £41.97k | £51.44k | £35.69k | £41.25k | £20.04k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.