NORTHERN BRIDGE PRODUCTIONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Using creativity against addiction by finding solutions and appeasement to the condition which includes alcohlism.drug use,eating disorders,codependency,self harming in safe facilitated workshop venues across the u.k. Presenting scripted workshops in theatres and public venues,holding one to one counselling with UKCP reg therapists publishing CLEANTIME . Raising awareness.Offering a solution.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Medi 1999: Cofrestrwyd
- NORTHERN BRIDGE PRODUCTIONS (Enw gwaith)
- THE BRIDGE (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICE CHAPLIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Francis Macnamara | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
benita Hide | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER TERENCE SINCLAIR STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.60k | £9.30k | £8.60k | £9.60k | £9.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.25k | £8.70k | £8.40k | £9.25k | £8.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Tachwedd 2020 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21ST JANUARY 1999, AND AMENDED ON 16TH AUGUST 1999
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM DRUG OR OTHER ADDICTIONS BY A COMBINATION OF DRAMA AND ROLE PLAYING (FOR AND/OR BY THE ADDICTED PERSONS, THEIR PARTNERS AND FAMILIES) IN GROUP WORKSHOPS RUN BY QUALIFIED PSYCHOTHERAPISTS WHERE THEY CAN CONFRONT AND UNDERSTAND ADDICTION AND ITS CONSEQUENCES AND FIND ALTERNATIVES TO APPEASEMENT OF ADDICTION (2) TO EDUCATE THE PUBLIC (INCLUDING SUFFERERS FROM ADDICTION, THEIR PARTNERS AND FAMILIES AS WELL AS THE MEDICAL PROFESSION AND OTHER ORGANISATIONS INVOLVED IN TREATING ADDICTION) AS TO THE TREATMENT OF ADDICTION BY THE MEANS SET OUT IN SUB-PARAGRAPH (1) ABOVE (3) TO EDUCATE THOSE IN DANGER OF BECOMING ADDICTED (INCLUDING SCHOOL CHILDREN, YOUTH GROUPS, PRISONERS AND OTHER GROUPS PERCEIVED TO BE VULNERABLE TO ADDICTION) IN THE DANGERS OF ADDICTION BY METHODS SIMILAR TO THOSE SET OUT IN SUB-PARAGRAPH (1) ABOVE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 PRINCESS ROAD
LONDON
NW1 8JJ
- Ffôn:
- 02074833425
- E-bost:
- addiction@amberbridge.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window