THE TEW TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A small family trust giving grants to mainly Christian organisations and individuals personally known to the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Burkina Faso
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ARNOLD TEW | Cadeirydd |
|
|
|||||
ELIZABETH MORAG JENNIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Prof DAVID PETER TEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP JOHN ARNOLD TEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ESTHER SUSAN TEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARILYN WILSON TEW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.20k | £36.21k | £15.11k | £6.71k | £6.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.55k | £51.89k | £1.30k | £14.82k | £8.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 JANUARY 1999.
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY ANY MEANS WHATSOEVER (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE PREACHING AND PROCLAIMING OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND THE TEACHINGS OF CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCIPLES AND THE PASTORAL CARE OF CHRISTIAN PEOPLE AND THE PRINTING AND DISTRIBUTION OF THE BIBLE AND CHRISTIAN LITERATURE BY GRANTS TO CHURCHES, CHRISTIAN ORGANISATIONS, GROUPS OR INDIVIDUALS IN THE UK OR OVERSEAS. 2) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY PROVIDING MONEY OR GRANTS DIRECTLY TO BENEFICIARIES OR BY SUPPORTING OTHER ORGANISATIONS WHICH EXIST TO PROVIDE HELP FOR SUCH PEOPLE. 3) OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY BY ANY MEANS WHATSOEVER INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) SUPPORT FOR THE RELIEF OF OLD AGE, SICKNESS OR DISABILITY WHERE THERE IS NO FINANCIAL HARDSHIP; THE RESETTLEMENT AND REHABILITATION OF OFFENDERS AND DRUG ABUSERS; THE HOMELESS; AND THE PROVISION OF RELIEF FOR VICTIMS OF NATURAL OR CIVIL DISASTERS.
Maes buddion
UK OR OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AILSA CRAIG
GREENS LANE
WROUGHTON
SWINDON
SN4 0RJ
- Ffôn:
- 01793814134
- E-bost:
- paultew@btopenworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window