SAVE A CHILD'S HEART

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide funds for medical care and treatment for children from developing countries. To provide funds for the training of medical personnel from developing countries for the benefit of such children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 26 Hydref 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALTER FELMAN | Cadeirydd | 26 April 1999 |
|
|
||||
Sarah Jayne Franks | Ymddiriedolwr | 30 December 2021 |
|
|
||||
Diane Phillipa Cohen | Ymddiriedolwr | 30 December 2021 |
|
|
||||
Dr Shier Aviv Ziser Dawood | Ymddiriedolwr | 30 December 2021 |
|
|
||||
David Geoffrey Silverston | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £257.84k | £205.11k | £493.80k | £204.24k | £155.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £321.67k | £197.77k | £474.32k | £153.32k | £191.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Tachwedd 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Tachwedd 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 26TH APRIL 1999 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 2ND AUGUST 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FUNDS FOR THE MEDICAL CARE AND TREATMENT OF CHILDREN FROM DEVELOPING COUNTRIES WHO NEED AND MIGHT OTHERWISE NOT RECEIVE SUCH CARE AND TREATMENT AND FOR MEDICAL RESEARCH TO BENEFIT SUCH CHILDREN (2) TO PROVIDE FUNDS DIRECTED TO THE EDUCATION AND TRAINING IN MEDICINE AND MEDICAL RESEARCH OF PERSONS FROM DEVELOPING COUNTRIES IN THEIR OWN COUNTRY AND/OR ELSEWHERE FOR THE BENEFIT OF SUCH CHILDREN (3) TO PROMOTE THE EDUCATION AND TRAINING IN MEDICINE AND MEDICAL RESEARCH OF PERSONS FROM DEVELOPING COUNTRIES IN THEIR OWN COUNTRY OR ELSEWHERE IN ORDER TO ENABLE THEM TO ACQUIRE AND DEVELOP THESE SKILLS WHICH MAY ASSIST THEM TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE AND WELL BEING IN ALL RESPECTS AND THOSE OF THEIR COMPATRIOTS AND OTHERS
Maes buddion
DEVELOPING COUNTRIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Crown Walk
HEMEL HEMPSTEAD
Hertfordshire
HP3 9WS
- Ffôn:
- 01442234255
- E-bost:
- hello@saveachildsheart.com
- Gwefan:
-
saveachildsheart.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window