MUSTARD SEED SONGS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE CHRISTIANITY BY THE RECORDING, PERFORMING, DISTRIBUTION AND SALES OF CHRISTIAN MUSIC. TO FINANCIALLY SUPPORT CHRISTIAN MISSIONARIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
Llywodraethu
- 30 Medi 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Shearsmith | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Martin Wise | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
||||
DR Graham Giles | Ymddiriedolwr | 24 January 2016 |
|
|
||||
ROBERT MILLIKEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.79k | £16.79k | £24.31k | £8.94k | £19.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.35k | £17.77k | £20.99k | £10.95k | £14.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Awst 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 20 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 JULY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE TRUST FUND TO OR FOR SUCH CHARITIES OR CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING): 1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND THE PUBLIC IN THE ART OF MUSIC INCLUDING CONCERTS AND RECITALS
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE HAMPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
86 Portsmouth Road
Lee-on-the-Solent
PO13 9AF
- Ffôn:
- 02392553450
- E-bost:
- ken.shearsmith@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window