Friends of Stalham Schools

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FUNDRAISING FOR THE SCHOOL TO PROVIDE EDUCATIONAL BENIFITS FOR THE CHILDREN. FOR EXAMPLE PROVIDING ADDITIONAL FUNDING FOR EDUCATIONAL EQUIPMENT, GAMES AND BOOKS, TRIPS, VISITS AND SPORTS ACTIVITIES ETC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Norfolk
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038395 PARENTS, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION, STALHAM...
- 26 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- F O S M S (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF STALHAM JUNIOR SCHOOL (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF STALHAM MIDDLE SCHOOL (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPHIE POWLEY | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.48k | £5.46k | £15.53k | £7.83k | £7.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.78k | £5.39k | £11.31k | £9.58k | £9.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Ionawr 2023 | 210 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 7TH NOVEMBER 1996, AS AMENDED 4TH OCTOBER 2007 as amended on 12 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL.
Maes buddion
STALHAM,NORFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STALHAM ACADEMY
YARMOUTH ROAD
STALHAM
NORWICH
NR12 9PS
- Ffôn:
- 01692580053
- E-bost:
- jafas@stalhamacademy.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window