Hanes ariannol SurvivorsUK
Rhif yr elusen: 1077484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £626.80k | £759.02k | £965.26k | £1.04m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.86k | £697.07k | £1.05m | £1.05m | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £80.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £391.57k | £222.24k | £398.91k | £619.82k | £753.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £599.32k | £737.11k | £956.77k | £71.40k | £1.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.48k | £21.91k | £8.49k | £7.62k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £565.78k | £692.66k | £1.04m | £1.02m | £984.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.07k | £4.41k | £19.47k | £30.61k | £25.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.20k | £0 | £19.92k | £6.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.