FRIENDS OF GLENEAGLES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Frogs supports children and young people with disabilities in Middlesbrough. The charity bought and maintains a purpose-built minibus to enable children and young people to access activities and buys educational/training equipment and toys. Frogs provides activities throughout the year, including trips, outings, family fun nights and special events such as a Christmas party.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Middlesbrough
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 226430 THE DAVISON TRUST FOR CHILDREN
- 15 Rhagfyr 1999: Cofrestrwyd
- 12 Gorffennaf 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- FROGS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.36k | £2.55k | £865 | £5 | £3 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.87k | £4.22k | £395 | £840 | £4.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 26 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 26 Tachwedd 2017 | 299 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 26 Mai 2016 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JULY 1999 AS AMENDED ON 19 NOVEMBER 1999 AND 26 NOVEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES, AND THEIR FAMILIES, WHO ARE KNOWN TO GLENEAGLES CENTRE IN MIDDLESBROUGH, BY ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THEIR EDUCATION AND RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE AND IN PARTICULAR TO PROVIDE AND MAINTAIN A PURPOSE BUILT MINIBUS AND EDUCATIONAL AND TRAINING EQUIPMENT AND RECREATIONAL TOYS, PROVIDED THAT THE SAID FACILITIES DO NOT REPLACE ANY STATUTORY OBLIGATIONS
Maes buddion
MIDDLESBROUGH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window