FRIENDS OF ST. ANTHONY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We produce a modest income from local fetes, open days and a gift aid scheme. The proceeds are used to provide "extra" items such as gifts and outside trips for the residents of a home for people with learning disabilities, which are not provided by local authority grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTYN JOHN ELLIOTT TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PAMELA CUTTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £570 | £396 | £997 | £555 | £520 | |
|
Cyfanswm gwariant | £316 | £805 | £413 | £338 | £372 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 02 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JULY 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST THOSE PERSONS WITH LEARNING DIFFICULTIES ATTENDING ST ANTHONY AT CROWBOROUGH BY THE PROVISION OF ITEMS AND FACILITIES ANCILLARY TO THOSE PROVIDED BY STATUTORY AUTHORITIES THEREBY IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
CROWBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Edmont Place
London Road
Addington
West Malling
ME19 5PL
- Ffôn:
- 01732605146
- E-bost:
- mjetaylor26@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window