OSUSU - SA LONE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing grants for female students to complete secondary school in the catchment area of Singhe Pieh School, Hamilton, Nr Freetown. Assist in improving the access and impact of females in the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- De Swydd Gaerloyw
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANPHA KAMARA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rutendo Portia Muringapasi | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
TERESA MAY ADDLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS BALOGUN-PALMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FENELLA WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.45k | £2.17k | £3.61k | £3.45k | £5.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.89k | £2.44k | £4.99k | £3.05k | £4.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 03 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 17 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 08 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 FEBRUARY 2000
Gwrthrychau elusennol
(1) RELIEVING PERSONS, ESPECIALLY WOMEN IN SIERRA LEONE, SUFFERING FROM POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS OR WHO ARE OTHERWISE IN NEED; AND (2) ADVANCE EDUCATION AND TRAINING (ESPECIALLY THE EDUCATION AND TRAINING OF WOMEN AND YOUNG WOMEN WHO ARE FROM SIERRA LEONE), PARTICULARLY IN WAYS WHICH MAY ASSIST PERSONS IN OBTAINING GAINFUL EMPLOYMENT OR IN ESTABLISHING THEIR OWN BUSINESSES
Maes buddion
SIERRA LEONE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 TEMPLAR ROAD
YATE
BRISTOL
BS37 5TF
- Ffôn:
- 01454854989
- E-bost:
- osususl@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window