ymddiriedolwyr THE BRITISH VOICE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1078709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Queen | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||
Besfort GJERQEKU | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Rebecca Sophie Schwarz | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Jane Elizabeth OAKSHOTT | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|
||||
Dr Nikolaos SPANTIDEAS | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|
||||
Jonathan Mark FISHMAN | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
Sarah Margaret Wright-Owens | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
Geraldine Anne McElearney | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
Louise Anne Cecilia Gibbs | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.