FILWOOD PLAYING FIELD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide recreational facilities in the interests of social welfare for recreation and other leisure time occupation with the object of improving the conditions of life of the inhabitants through the provision and maintenance of playing fields and a pavilion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John O'Connor | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Dawn Lesley Williams | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Christian Sharp | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Kevin Wade | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Nicholas William Tummom | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
ANDREW STEPHEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.46k | £43.76k | £68.60k | £57.14k | £36.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.54k | £48.81k | £34.55k | £44.08k | £50.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 341 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 341 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Ebrill 2023 | 327 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Ebrill 2023 | 327 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Gorffennaf 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Gorffennaf 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 14 Mehefin 2020 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2019
(Mae'r cyfrifon |
14 Mehefin 2020 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 MAY 2001 AS AMENDED ON 10/02/05
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE CITY OF BRISTOL PRINCIPALLY THOSE OF FILWOOD AND KNOWLE (THE PRINCIPAL AREA OF BENEFIT) WITHOUT DISTINCTION OF GENDER, SEXUAL ORIENTATION, COLOUR, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS THROUGH THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A PLAYING FIELD ("THE PLAYING FIELD") SHOWN EDGED RED ON THE PLAN ATTACHED WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH THE LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
THE INHABITANTS OF THE CITY OF BRISTOL PRINCIPALLY THOSE OF FILWOOD AND KNOWLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Bampton Close
Bishopsworth
BRISTOL
BS13 7QZ
- Ffôn:
- 07828461633
- E-bost:
- mbwseniors@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window