Dogfen lywodraethu THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR SEED SCIENCE
Rhif yr elusen: 1081225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JULY 1999 AS AMENDED 16 MAY 2000, AS AMENDED 12 MAY 2005 AND 12 JULY 2006. as amended on 29 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SCIENTIFIC STUDY OF SEEDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.