THE DEBENHAMS RETIREMENT ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides services solely to pensioners of The Debenhams Group and receive funding from the group. The basic services are:- limited home visiting, help and advice, social activities, financial assistance and the provision of emergency telephones.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
- 17 Tachwedd 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- DRA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.66k | £86.91k | £40.60k | £40.67k | £1.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.38k | £77.74k | £60.10k | £27.31k | £44.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 05 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 05 Tachwedd 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 FEBRUARY 2000
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE POVERTY OF ANY MEMBER OR MEMBERS OF THE SPECIFIED CLASS (AS DEFINED IN SUB-CLAUSE 3.2) CAUSED BY:- A) THE DEATH OF ANY OTHER SUCH MEMBER B) THE RETIREMENT FROM EMPLOYMENT BY ANY DEBENHAMS GROUP COMPANY OF ANY OTHER SUCH MEMBER C) THE ILLNESS OF ANY SUCH MEMBER OR D) ANY OTHER CIRCUMSTANCES ADVERSELY AFFECTING ANY SUCH MEMBER (FOR FURTHER DETAILS SEE MEMORANDUM OF ASSOCIATION)
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window